图片:
)TEod!]
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 4BeHj~~
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 JL>DRIR%NV
履历(档案来源:南开学报档案) 15OzO.Ud
南开中学肄业(1919年) uPE Ab2u="
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) E&f/*V^
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) `qRyh}Ax"
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) gw^W6v
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) U2CC#,b!(
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) 8,(--A
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) `U&'71B^
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) {a15s6'd
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) O%w'nz"
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) g |H
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) 204"\mv
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) A(H2Gt
D
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) n3j_=(
中国文艺社发起人(1932年) VCwC$ts
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) 9Ais)Wy%p
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) Yv0y8Vz@
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) 2sp4Mm
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) *X^C+F
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) >< VUly
国立戏剧学校创办人(1935年) 4p%^?L?
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) Ao#bREm
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) 6C/Pu!Sx?
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) }<&?t;
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) ,C|{_4
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) aU_l"+5>vq
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) .&I!2F
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) /IF?|71,m
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) cp0yr:~
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) X*9-P9x(6
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) fYpJ2y-sA
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) sE
^YOT<
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) |;&I$'i
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) ^# 4e_&4
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) r! [Qpb-:
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) uc}F|O
中国广播公司董事长(1950年-1968年) xzOn[.Fi
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) \:+ NVIN
中华日报董事长(1950年1月-1968年)
,<Wt8'e
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) 5sNN:m
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) ^ E.mG>
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 y=Z[_L!xr
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日)
A[F_x*S
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) R<O Rw]
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) \S&OAe/b
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) FR>[g`1
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) $ wDSED -