余QL: ?[d4HKs
jQ;/=9
人物生平 eJTU'aX*
1914年11月15日,出生于江西省庐陵(今吉安)县坪里村。 ,\J 8(,%L
EP#2it]0]
1929年,参加中国工农红军,同年12月,加入中国共产主义青年团。 1R3,Z8j'
>U,&V%y
1929年参加江西省吉安县农民暴动,后任吉安赤卫队大队战士、分队长、中队长。 uUg;v/:
ttUK~%wSx
1931年5月加入中国共产党。入党后在吉安永阳军事部工作。 tu<<pR>
IK\~0L;ozE
1933年任湘赣省苏维埃政府工农检查委员会委员,曾在红军大学第四分校学习,任中国工农红军学校第四分校二连指导员。 (ne[a2%>
=X?fA,
1934年任红六军团政治保卫队队长。 A!Cby!,
0:
a2ER|J
1935年任红二军团六师十八团政治委员。参加了长征。其间,率部任红二军团前卫。 lwq:0Rj@Q
x)*Lu">
1936年11月入抗日红军大学学习,后转延安抗日军政大学学习。 s[{[pIH
72d|Jbd
抗日战争爆发后,任中央军委委总政治部直属政治处副主任。 6w7;
&RYdSXM
1938年起任八路军总政治部组织部组织科科长兼巡视团主任,八路军第一二○师干部大队政治委员,一二○师独立第三支队政治老年余秋里 Nna.N U1
\KnRQtlI
委员。 aaig1#a@1b
TdgK.g 4
1939年1月,率一二○师独立第三支队开赴平、津、保三角地带,开展游击战争。 u0Wt"d-=
o *J*}y
1940年5月,参加百团大战。同年11月,任一二○师三五八旅八团政治委员、团长。 )`rD]0ua;
!h4T3sO
1941年5月,率一二○师三五八旅八团开进宁武地区,开辟创建以宁武为中心的管涔山革命根据地。 I4G0!"T+
:c~SH/qS
1944年起任一二○师三五八旅政治部主任。 _i {Y0d+
4WvW11q8U
1945年任晋绥军区第七军分区司令员。 f]8MdYX(
KR#,6
抗日战争胜利后,任一二○师三五八旅政治委员,晋绥野战军纵队政治委员。 '";#v.!
#0r~/gW
1949年2月起任中国人民解放军第一野战军第一军一师政治委员,6月起任第一军副政治委员,后兼任青海省军政委员会副主席、青海军区副政治委员。 U@NCN2I
&'$Bk5 D@G
中华人民共和国成立后,1950年1月起任中共川西区党委委员、常委。 >9!J?HA
$uHQl#!;
1950年10月起任西南军政大学副政治委员。 mFF4qbe
]B,tCBt
1951年起任第二高级步兵学校校长兼政治委员。 S[exnZ*Y
9 Gd6/2
1952年2月起任西南军区后勤部部长兼政治委员、军区党委常委。
-DdHl8
f-enF)z
1954年12月至1955年9月任解放军总财务部第一副部长。 *sOb I(&
84QOW|1
1955年9月被授予中将军衔。 T4]2R
P !i_?M
1955年9月至1957年5月任总财务部部长。
xcr2|
vSR&>Q%X
1955年1月至1957年5月任总财务部党委书记。 ):'wxIVGI
n#g_)\
1957年5月至1958年3月任解放军总后勤部政治委员、总后勤部党委第二书记。 86OrJdD8
$U*eq[
1958年2月至“文化大革命”初期任石油工业部部长。 `s)4F~aVo
M!'d
1958年5月至1965年2月任部党组书记。 VKl,m ;&