图片:
z~Na-N
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 lf$Ve
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 p2d\ZgWD=)
履历(档案来源:南开学报档案) =u|~
<zQw
南开中学肄业(1919年) }htPTOy5
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) /1fwl5\
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) (-"`,8K 2}
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) 6E^~n
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) r:9gf?(&
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) X9XI;c;b-
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) V3.t;.@
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) [,g~m9
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) zxKCVRJ
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) #jS[
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) tcL2J .
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) keCRvl Z4
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) Z8&'f,
中国文艺社发起人(1932年) W3JF5*
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) QxpKX_@Q5
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) n&!+wcJ;Yt
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) 5 DFZ^~
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) ai^|N.!
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) 97LpY_sU
国立戏剧学校创办人(1935年) ~<ri97)
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) h6M;0_'
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) l\Xd.H" j,
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) ,]$A\+m'
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) x-_vl
9P)
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) ,rO[mNk9@
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) Z[ZDQ o1
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) GAl+Zg##
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) G]*|H0j
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) <B[G |FY,
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) LE;g
0s
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) ;n*J$B
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) U5+vN[ K
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) "s_Z&
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) {-WTV"L5*2
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) ;p Z[|
中国广播公司董事长(1950年-1968年) &]iKriG
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) urZ8j?}c
中华日报董事长(1950年1月-1968年) $f-hUOuyo
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) )2.)3w1_4
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) edpW8eND
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 lG"H4Aa>
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) ([LIjaoi
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) NQLiWz-q
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) b{&FuvQg