图片:
s,n0jix@
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 V<@ o<R
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 !l 1fIc
履历(档案来源:南开学报档案) b e-~\ @
南开中学肄业(1919年) .CU5}Tv-
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) #Av.iAs
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) *c*0PdV
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) ;@Z#b8aM}
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) _D_LgH;}
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) xJZ>uTN
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) &8_gRP
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) mvZw
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) <U >>ZSi
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) ,7NZu0
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) b7tOo7a H)
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) 9;Ox;;w
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) o=?C&f{
中国文艺社发起人(1932年) q+]h=:5=I
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) D'A/wG
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) (%xwl
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) w1"nffhO
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) oMTf"0EIW
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) g(J&m<I
国立戏剧学校创办人(1935年) okv 1K
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) ,@3$X=),E
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) C{DvD'^
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) ;Tc`}2
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) \z7SkZt,GT
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) ,o,I5>`
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) )ZqJh
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) ICkp$u^
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) R Yl>
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) S9`flo
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) uYil ?H{kH
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) lh D,\3/O
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) $8[r9L!
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) oDYRQozo>
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) !PJ 6%"
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) <5jzl
中国广播公司董事长(1950年-1968年) S. q].a
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) )>-ibf`#?
中华日报董事长(1950年1月-1968年) +H#U~p$
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) r*_ZJ*h[
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) KiOcu=F
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 WRDjh7~Efn
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) :WL'cJ9a
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) .Pw\~X3!
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) "D=P8X&vs
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) Qx47l
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) fUQ6Z,9