图片:
!An?<Sv$
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 OWibmX
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。 Z4i))%or
履历(档案来源:南开学报档案) S
a+Y/
南开中学肄业(1919年) NfClR HpVc
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) Q#3}AO
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) zd[k|lj
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) @4y?XL(n
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) C>Hdp_Lm
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) 4MPy}yT*
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) D\_nqx9O
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) ESB^"|9
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) 3WP\MM
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) &)OI!^ (
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) i F+:j8
b
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) 8r(awp
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) g8.z?Ia#5Z
中国文艺社发起人(1932年) \oWpyT _
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) a=}1`Q
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) W^8
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) -|FHv+
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) HTYyX(ya
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) >UCg3uFj
国立戏剧学校创办人(1935年) X|a{Z*y;r*
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) #//xOL3J
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) :%h1Q>F
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) ]owgsR
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) 9 jjeZc'
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) |yk/iO(
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) nms[No?
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) 7<)H?;~;
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) a(vt"MQ_
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) z0rYzn?MR
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) 2A\b-;4EP
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) cjN)3L{
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) r<ww%2HTS
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年)
oT\K P
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) _O}m0c
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) 1Rd|P<y
中国广播公司董事长(1950年-1968年) ];k!*lR)
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) -rU_bnm
中华日报董事长(1950年1月-1968年) )zxb]Pg+
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) HX2u{2$
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) ,
@jtD*c)
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 * F%1~
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) DujVV(+I
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) _ \4#I(
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) t}k:wzZ@
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) :2KHiT5
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) b@CjnAZ