图片:
">|fB&~A
张道藩(1897年7月12日-1968年6月12日)字卫之,贵州盘州人。 hl8[A-d(R
张道藩出生于书香门第,其祖上数人高中进士。
%ZZ\Xj
履历(档案来源:南开学报档案) & GX
pRo
南开中学肄业(1919年) JPRl/P$
英国伦敦大学美术部思乃德学院毕业(1924年)法国国立最高美术专科学院毕业(1926年) (c_E*>c)
绥远包头烟酒公卖分局徵收员(1915年-1916年) -(P"+g3T
中国国民党驻伦敦总支部评议部部长(1923年-1926年6月) kd2+k4@#
中国国民党广州省党部党务指导委员(1926年6月-1928年) E`BL3+k Q
(国民政府)广东省政府农工厅秘书(1926年6月-1928年) qXgg"k%A\
中国国民党贵州省党部党务指导委员(1926年11月-1928年) H_Vf_p?
中国国民党组织部秘书(1928年-1931年) Y*0mC "n}
(国民政府)南京市政府秘书长(1928年1月-1930年) )jvYJ9s
青岛大学教务长(1930年8月-1932年) f $R]m2
(国民政府)浙江省政府委员(1930年12月-) XfharJ_b
(国民政府)浙江省政府教育厅厅长(1930年12月-) Fq:BRgCE
中国国民党组织部副部长(1931年6月14日-1931年12月29日) cl[rgj
中国文艺社发起人(1932年) 1O8RGk4
中国国民党组织委员会委员(1931年12月29日-) 074)(X&:x
(国民政府)交通部常务次长(1932年12月7日-1936年4月8日) =*fOej>G
中国国民党中央执行委员(1932年11月-) b8(94t|;U
中央电影事业委员会委员(1933年4月-) ftRf~5d2
国立戏剧学校校务委员会主任委员(1935年-1936年) [+UF]m%W
国立戏剧学校创办人(1935年) +eQg+@u
中国国民党文化事业计画委员会副主任委员(1935年12月7日-) ki39$A'8
(国民政府)内政部常务次长(1936年2月12日-1938年1月14日) t
?rUbN
中国国民党社会部副部长(1938年4月8日-1940年) "??$yMW
(国民政府)教育部教科用书编辑委会主任委员(1938年6月-) Y}QtgZEt
(国民政府)教育部常务次长(1938年1月14日-1939年8月18日) jCkYzQUPz
中央政治学校教务主任(1939年9月-1940年8月) G 7b>r
中央政治学校教育长(1940年8月-1941年) THC34u]
中国国民党文化运动委员会主任委员(1941年1月6日-1949年7月28日) ngE5$}UM
中国国民党宣传部部长(1942年12月7日-1943年10月4日) J'W6NitMr
中国国民党海外部部长(1943年10月4日-1944年11月20日) !gu#
#MrJ9
中国国民党组织委员会委员(1944年7月10日-) ?!KqDI
中央电影企业公司董事长(1946年6月-) }<m9w\pA
(国民政府)制宪国民大会代表(1946年-1947年) h?jKq2`
立法院(第一届)委员(1948年1月-1968年6月12日) XI@;;>D1=U
中华文艺奖金委员会创办人(1950年) y\]:&)?&C^
中国广播公司董事长(1950年-1968年) pwr,rAJ}$j
中国国民党中央改造委员会委员(1950年7月26日-1952年10月9日) (U4]d`
中华日报董事长(1950年1月-1968年) Bg{"{poy
台湾立法部门(第四任)院长(1952年3月17日-1961年2月24日) *bsS%qD]
中国国民党中央文化工作指导小组委员(1956年11月28日-1957年10月26日) a%cCR=s=
1956年台湾立法部门院长张道藩参拜日本靖国神社 !c/G'se
中国国民党宣传工作指导小组委员(1957年4月29日-1957年10月26日) !{jDZ?z{h
中山学术文化基金董事会副董事长(1965年-1968年) s'RE~,
文艺创作奖助审议委员会召集人(1965年-1968年) qq
G24**9v
中国国民党中央委员(-1968年6月12日) g,*L P
中国国民党中央常务委员(1957年10月26日-1968年6月12日) `*^
f =y